Achraf Zouhir
Fra Rodovid NO
Person:1166869
Slektsnavn | Zouhir |
Kjønn | Mann |
Fullt navn (ved fødsel) | Achraf Zouhir |
Foreldre
♂ w Aziz Zouhir [Zouhir] f. 26 april 1953 d. 31 juli 2022 |
Fra besteforeldre til barnebarn
Besteforeldre
♂ Nabil Ben Khelil
fødsel: Tunis
yrke: Journaliste de formation
ekteskap: ♀ Hallée Baccouche
død: 4 april 2018
begravelse: 4 april 2018, Cimetière du Djellaz
yrke: Journaliste de formation
ekteskap: ♀ Hallée Baccouche
død: 4 april 2018
begravelse: 4 april 2018, Cimetière du Djellaz
♀ Soufia Zouhir (Sofia)
fødsel: 7 juni 1924
ekteskap: ♂ w Salah Ben Youssef
død: 31 januar 2016
begravelse: 1 februar 2016, Cimetière Sidi Abdelaziz
ekteskap: ♂ w Salah Ben Youssef
død: 31 januar 2016
begravelse: 1 februar 2016, Cimetière Sidi Abdelaziz
♂ Fouad Mbazaa
fødsel: 15 juni 1933
ekteskap: ♀ Lilia Ben Chedly
kaste: 1947 -, membre de la jeunesse constitutionelle
kaste: 1954 -, membre de la cellule du Néo-Destour
kaste: 1956 -, président de la cellule du Montpellier
kaste: 1969 - 1973, Tunis, Cheikh El Médina
kaste: 1969 - 1973, Tunisie,
kaste: 13 september 1973 - 7 november 1979, ministre de la Jeunesse et des Sports
kaste: 1975 - 1980, La Marsa, Maire-gouverneur
fødsel: 13 september 1979 - 3 desember 1980, Ministre de la Santé publique
kaste: 7 november 1979 - 2 januar 1981, Ministre des Affaires culturelles tunisien
kaste: 7 november 1979 - 3 desember 1980, Tunisie, Ministre de l'Information tunisien
kaste: 1981 - 1986, Genève, Suisse, Ambassadeur de la Tunisie auprès de l'Office des Nations unies à Genève
kaste: 1995 - 1998, Carthage, Maire-gouverneur
kaste: 14 oktober 1997 - 15 januar 2011, Président de la Chambre des députés
kaste: 15 januar 2011 - 13 desember 2011, Tunisie, Président de la République par intérim
ekteskap: ♀ Lilia Ben Chedly
kaste: 1947 -, membre de la jeunesse constitutionelle
kaste: 1954 -, membre de la cellule du Néo-Destour
kaste: 1956 -, président de la cellule du Montpellier
kaste: 1969 - 1973, Tunis, Cheikh El Médina
kaste: 1969 - 1973, Tunisie,
kaste: 13 september 1973 - 7 november 1979, ministre de la Jeunesse et des Sports
kaste: 1975 - 1980, La Marsa, Maire-gouverneur
fødsel: 13 september 1979 - 3 desember 1980, Ministre de la Santé publique
kaste: 7 november 1979 - 2 januar 1981, Ministre des Affaires culturelles tunisien
kaste: 7 november 1979 - 3 desember 1980, Tunisie, Ministre de l'Information tunisien
kaste: 1981 - 1986, Genève, Suisse, Ambassadeur de la Tunisie auprès de l'Office des Nations unies à Genève
kaste: 1995 - 1998, Carthage, Maire-gouverneur
kaste: 14 oktober 1997 - 15 januar 2011, Président de la Chambre des députés
kaste: 15 januar 2011 - 13 desember 2011, Tunisie, Président de la République par intérim
♂ Abdelhamid Ben Mustapha
fødsel: 9 mars 1926, Tunis
død: 29 september 2017
begravelse: 30 september 2017, Cimetière du Djellaz
død: 29 september 2017
begravelse: 30 september 2017, Cimetière du Djellaz
Besteforeldre
Foreldre
Foreldre
== 3 ==
== 3 ==