Inçaf Jouini f. 5 september 1962
Fra Rodovid NO
Person:1508961
Slektsnavn | Jouini |
Kjønn | Kvinne |
Fullt navn (ved fødsel) | Inçaf Jouini |
Foreldre
♀ Chafia Mzali [Mzali] f. 14 april 1934 d. 28 april 1988 ♂ Zine el Abidine Jouini [Jouini] f. 18 februar 1919 |
Hendelser
5 september 1962 fødsel:
ekteskap: ♂ Naceur Zannad [Zanned] f. 1955
1989 barnefødsel: ♂ Karim Zannad [Zanned] f. 1989
1992 barnefødsel: ♀ Sophie Zannad [Zanned] f. 1992
Fra besteforeldre til barnebarn
Besteforeldre
♂ Mohamed Salah Mzali
fødsel: 11 februar 1896, Monastir
eksamensgrad: Lyon, Doctorat d’État en droit, mention sciences économiques
ekteskap: ♀ Nejia Sakka
eksamensgrad: 1907, Tunis, Reçu premier (et benjamin de la promotion) au concours d’entrée des internes à Sadiki
eksamensgrad: 1913, Tunis, Diplôme de fin d’études secondaires du Collège Sadiki, Grand Prix d'Honneur
eksamensgrad: 1915, Tunis, Bachelier, Grand Prix d'Honneur du Lycée Carnot
yrke: 1916 - 1934, Interprète puis sous-chef de service à la Section d'Etat
eksamensgrad: 1918, Lyon, Licence en droit
tittel: 1929, Emir Alaï (Miralay, Colonel-Major, à titre civil
tittel: 1929, Officier de l’Ordre de l’Etoile Noire (Porto-Novo)
tittel: 1931, Emir Liwa (Mirliva, Général de brigade, à titre civil)
tittel: 1933, Officier d’académie
kaste: 1934 - 1941, Bizerte, Caïd-gouverneur de Bizerte
tittel: 1935, Férik (Général de division, à titre civil)
tittel: 1935, Chevalier du Mérite agricole
tittel: 1937, Grand cordon du Nichan Iftikhar
tittel: 1939, Officier de l’Instruction publique
yrke: 1942 - 1943, Chef de service de 1ère classe au Secrétariat général du Gouvernement (Archives générales)
yrke: 1943 - 1945, Ministre des habous
tittel: 1944, Grand officier du Ouissam Alaouite Chérifien
tittel: 1945, Commandeur de la Légion d’honneur
yrke: 1945 - 1947, Ministre des affaires sociales
tittel: 1946, Commandeur de la Couronne d’Italie
yrke: 1947 - 1950, Ministre du commerce et de l'artisanat
tittel: 1948, Commandeur de l’Ordre du Mérite commercial
tittel: 1949, Décoré du Ahd el Amane el mourassaa (incrusté de diamants)
kaste: 1950 - 1952, Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat
tittel: 1950, Commandeur de l’Ordre de la Santé publique
tittel: 1951, Commandeur de l’Ordre du Mérite artisanal
fødsel: 1954, Admis dans l’Ordre du Sang (Nichan eddam)
kaste: 2 mars 1954 - 6 august 1954, Grand Vizir et Président du Conseil du Royaume de Tunisie
død: 1984, Tunis
eksamensgrad: Lyon, Doctorat d’État en droit, mention sciences économiques
ekteskap: ♀ Nejia Sakka
eksamensgrad: 1907, Tunis, Reçu premier (et benjamin de la promotion) au concours d’entrée des internes à Sadiki
eksamensgrad: 1913, Tunis, Diplôme de fin d’études secondaires du Collège Sadiki, Grand Prix d'Honneur
eksamensgrad: 1915, Tunis, Bachelier, Grand Prix d'Honneur du Lycée Carnot
yrke: 1916 - 1934, Interprète puis sous-chef de service à la Section d'Etat
eksamensgrad: 1918, Lyon, Licence en droit
tittel: 1929, Emir Alaï (Miralay, Colonel-Major, à titre civil
tittel: 1929, Officier de l’Ordre de l’Etoile Noire (Porto-Novo)
tittel: 1931, Emir Liwa (Mirliva, Général de brigade, à titre civil)
tittel: 1933, Officier d’académie
kaste: 1934 - 1941, Bizerte, Caïd-gouverneur de Bizerte
tittel: 1935, Férik (Général de division, à titre civil)
tittel: 1935, Chevalier du Mérite agricole
tittel: 1937, Grand cordon du Nichan Iftikhar
tittel: 1939, Officier de l’Instruction publique
yrke: 1942 - 1943, Chef de service de 1ère classe au Secrétariat général du Gouvernement (Archives générales)
yrke: 1943 - 1945, Ministre des habous
tittel: 1944, Grand officier du Ouissam Alaouite Chérifien
tittel: 1945, Commandeur de la Légion d’honneur
yrke: 1945 - 1947, Ministre des affaires sociales
tittel: 1946, Commandeur de la Couronne d’Italie
yrke: 1947 - 1950, Ministre du commerce et de l'artisanat
tittel: 1948, Commandeur de l’Ordre du Mérite commercial
tittel: 1949, Décoré du Ahd el Amane el mourassaa (incrusté de diamants)
kaste: 1950 - 1952, Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat
tittel: 1950, Commandeur de l’Ordre de la Santé publique
tittel: 1951, Commandeur de l’Ordre du Mérite artisanal
fødsel: 1954, Admis dans l’Ordre du Sang (Nichan eddam)
kaste: 2 mars 1954 - 6 august 1954, Grand Vizir et Président du Conseil du Royaume de Tunisie
død: 1984, Tunis
♂ M'hamed Mzali
fødsel: 14 januar 1905
ekteskap: ♀ Ftima Haddad (Tima)
yrke: 1933, Souk el arbaa, Khalifa stagiaire
yrke: 1950, Jebiniana, Caïd-gouverneur
yrke: 1951, Siliana, Caïd-gouverneur
yrke: 1955, Bou Salem, alors appelée Souk el khemis, Caïd-gouverneur
død: 4 januar 1983
ekteskap: ♀ Ftima Haddad (Tima)
yrke: 1933, Souk el arbaa, Khalifa stagiaire
yrke: 1950, Jebiniana, Caïd-gouverneur
yrke: 1951, Siliana, Caïd-gouverneur
yrke: 1955, Bou Salem, alors appelée Souk el khemis, Caïd-gouverneur
død: 4 januar 1983
♂ Mohamed El Abed Mzali
fødsel: 6 januar 1906
ekteskap: ♀ Habiba Allègue
ekteskap: ♀ Jelila Ben Hamida
eksamensgrad: 1935, Agrégé de langue, littérature et civilisation arabe (2e tunisien et 3e musulman)
yrke: 1944, Sous-directeur de l'Instruction Publique
kaste: 1949, Membre du jury de l’agrégation d’arabe (premier non-Français à en faire partie)
kaste: 1952, Trésorier par intérim du Néo-Destour
yrke: 1955, Secrétaire général du ministère de l'Éducation
yrke: 1959, Conseiller Principal et Expert en chef, UNESCO
død: 1997
ekteskap: ♀ Habiba Allègue
ekteskap: ♀ Jelila Ben Hamida
eksamensgrad: 1935, Agrégé de langue, littérature et civilisation arabe (2e tunisien et 3e musulman)
yrke: 1944, Sous-directeur de l'Instruction Publique
kaste: 1949, Membre du jury de l’agrégation d’arabe (premier non-Français à en faire partie)
kaste: 1952, Trésorier par intérim du Néo-Destour
yrke: 1955, Secrétaire général du ministère de l'Éducation
yrke: 1959, Conseiller Principal et Expert en chef, UNESCO
død: 1997
Besteforeldre
Foreldre
Foreldre
== 3 ==
== 3 ==
Barn
Barn