Youssef Ben Hmida
Fra Rodovid NO
Person:365944
Slektsnavn | Ben Hamida |
Kjønn | Mann |
Fullt navn (ved fødsel) | Youssef Ben Hmida |
Hendelser
barnefødsel: ♀ Jelila Ben Hamida [Ben Hamida]
barnefødsel: ♀ Esma Ben Hamida [Ben Hamida] g. 28 juli 2019
barnefødsel: ♀ Badiaâ Ben Hmida [Ben Hamida] g. 11 september 2022
barnefødsel: ♀ Assia Ben Hmida [Ben Hamida]
kaste: Philosophe
Fra besteforeldre til barnebarn
== 1 ==
== 1 ==
Barn
♂ Ahmed Trimech
fødsel: 1938, Monastir
kaste: ?, Monastir, P.D.G de Skanès Meubles
kaste: ?, Tunis, Président d'une chambre au Tribunal administratif
kaste: ?, Tunis, D.G.A du Centre national des recherches industrielles
ekteskap: ♀ Badiaâ Ben Hmida
kaste: ?, Monastir, P.D.G de Skanès Meubles
kaste: ?, Tunis, Président d'une chambre au Tribunal administratif
kaste: ?, Tunis, D.G.A du Centre national des recherches industrielles
ekteskap: ♀ Badiaâ Ben Hmida
♂ Hédi Nouira
fødsel: 5 april 1911, Monastir
yrke: Avocat
ekteskap: ♀ Assia Ben Hmida
kaste: 17 oktober 1948 - 1980, Membre du Bureau Politique du Néo-Destour rebaptisé Parti Socialiste Destourien (P.S.D.)
kaste: august 1954 - 14 april 1956, Ministre du Commerce du Royaume de Tunisie
kaste: 15 april 1956 - 30 september 1958, Ministre des Finances du Royaume de Tunisie puis de la République Tunisienne
kaste: 1958 - 2 november 1970, Premier Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (B.C.T.)
kaste: 8 juni 1970 - 15 oktober 1971, Membre de la Commission Supérieure du Parti Socialiste Destourien (P.S.D.) chargé du Relèvement économique
kaste: 2 november 1970 - 23 april 1980, Premier ministre de la République Tunisienne
kaste: 27 november 1970 - 15 oktober 1971, Président de la Commission Supérieure du Parti Socialiste Destourien (P.S.D.)
kaste: 4 april 1971 - 2 november 1971, Ministre de l'Intérieur de la République Tunisienne
kaste: 26 oktober 1971 - 1980, Secrétaire-général du Parti Socialiste Destourien (P.S.D.)
død: 25 januar 1993, La Marsa, Tunisie
begravelse: 26 januar 1993, Monastir, Présence de Hamed Karoui, Premier ministre et Vice-président du Rassemblement Constitutionnel Démocratique
yrke: Avocat
ekteskap: ♀ Assia Ben Hmida
kaste: 17 oktober 1948 - 1980, Membre du Bureau Politique du Néo-Destour rebaptisé Parti Socialiste Destourien (P.S.D.)
kaste: august 1954 - 14 april 1956, Ministre du Commerce du Royaume de Tunisie
kaste: 15 april 1956 - 30 september 1958, Ministre des Finances du Royaume de Tunisie puis de la République Tunisienne
kaste: 1958 - 2 november 1970, Premier Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (B.C.T.)
kaste: 8 juni 1970 - 15 oktober 1971, Membre de la Commission Supérieure du Parti Socialiste Destourien (P.S.D.) chargé du Relèvement économique
kaste: 2 november 1970 - 23 april 1980, Premier ministre de la République Tunisienne
kaste: 27 november 1970 - 15 oktober 1971, Président de la Commission Supérieure du Parti Socialiste Destourien (P.S.D.)
kaste: 4 april 1971 - 2 november 1971, Ministre de l'Intérieur de la République Tunisienne
kaste: 26 oktober 1971 - 1980, Secrétaire-général du Parti Socialiste Destourien (P.S.D.)
død: 25 januar 1993, La Marsa, Tunisie
begravelse: 26 januar 1993, Monastir, Présence de Hamed Karoui, Premier ministre et Vice-président du Rassemblement Constitutionnel Démocratique
♂ Mohamed El Abed Mzali
fødsel: 6 januar 1906
ekteskap: ♀ Habiba Allègue
ekteskap: ♀ Jelila Ben Hamida
eksamensgrad: 1935, Agrégé de langue, littérature et civilisation arabe (2e tunisien et 3e musulman)
yrke: 1944, Sous-directeur de l'Instruction Publique
kaste: 1949, Membre du jury de l’agrégation d’arabe (premier non-Français à en faire partie)
kaste: 1952, Trésorier par intérim du Néo-Destour
yrke: 1955, Secrétaire général du ministère de l'Éducation
yrke: 1959, Conseiller Principal et Expert en chef, UNESCO
død: 1997
ekteskap: ♀ Habiba Allègue
ekteskap: ♀ Jelila Ben Hamida
eksamensgrad: 1935, Agrégé de langue, littérature et civilisation arabe (2e tunisien et 3e musulman)
yrke: 1944, Sous-directeur de l'Instruction Publique
kaste: 1949, Membre du jury de l’agrégation d’arabe (premier non-Français à en faire partie)
kaste: 1952, Trésorier par intérim du Néo-Destour
yrke: 1955, Secrétaire général du ministère de l'Éducation
yrke: 1959, Conseiller Principal et Expert en chef, UNESCO
død: 1997
Barn
Barnebarn
Barnebarn