Николай Иванович Шамонин f. 26 mai 1824 d. 28 oktober 1887
Fra Rodovid NO
Slektsnavn | Шамонины |
Kjønn | Mann |
Fullt navn (ved fødsel) | Николай Иванович Шамонин |
Foreldre
♂ Иван Алексеевич Шамонин [Шамонины] f. ~ 1793 |
Hendelser
26 mai 1824 fødsel: Тамбов, Российская империя
ekteskap: ♀ Надежда Дмитриевна Башкирцева (Шамонина) [Башкирцевы] f. 1830 d. 28 mars 1908
11 juli 1858 barnefødsel: Купянск, Харьковская губерния, Российская империя, ♂ Николай Николаевич Шамонин [Шамонины] f. 11 juli 1858 d. 11 mars 1917
1 juni 1860 barnefødsel: Купянск, Харьковская губерния, Российская империя, ♂ Владимир Николаевич Шамонин [Шамонины] f. 1 juni 1860 d. 31 januar 1906
25 desember 1861 barnefødsel: Купянск, Харьковской губернии, Российская империя, ♀ Надежда Николаевна Шамонина (Платонова) [Шамонины] f. 25 desember 1861 d. 13 juni 1928
30 oktober 1864 barnefødsel: Старобельск, Харьковская губерния, Российская империя, ♀ Зинаида Николаевна Шамонина [Шамонины] f. 30 oktober 1864 d. 14 januar 1940 - 1944
1867 barnefødsel: ♀ Софья Николаевна Шамонина [Шамонины] f. 1867 d. 6 februar 1921
10 desember 1868 barnefødsel: Валки, Харьковская губерния, Российская империя, ♂ Сергей Николаевич Шамонин [Шамонины] f. 10 desember 1868 d. 25 november 1916
28 oktober 1887 død: Москва, Российская империя
31 oktober 1887 begravelse: Москва, Российская империя, Семеновское кладбище
Notater
РГИА ф. 1343, оп. 33, № 226 Тамбовское собрание ГАТО фонд 161 оп. 1 дело 4110 Дело о дворянстве капитана Ивана Алексеева Шамонина
Список о службе 19 июля 1886 года
По Указу Его Императорского Величества Государя Императора Александра Николаевича Предъявитель сего бывший Коломенской Московской губернии уездный исправник Коллежский советник Николай Иванович Шамонин, как из формулярного о службе списка его видно, 59 лет, вероисповедания православного, кавалер орденов Св. Анны и Станислава 2-й степени; жалование получал – содержания 750 руб., и столовых 750 руб., а всего 1500 руб. в год.
Происходит из дворян, у него самого и у родителей имения нет, а у жены родовое имение в Харьковской губернии, Купянского уезда, 245 десятин земли.
Воспитывался в тамбовской гимназии, где окончил полный курс наук в 1842 году, в службу вступил в 11 Рижский?? (Рязанский??) драгунский полк в 1845 г., юнкер – в 1845 г., произведен в прапорщики в 1848 г., в поручики – в 1850 г., назначен командовать 8 эскадроном – 1856 г.
По случаю отчисления 8 эскадрона на сформирование Нежинского драгунского полка сдал этот эскадрон на законных основаниях – нояб. 1856 г. Прикомандирован к Нежинскому полку в 1857 г., назначен командовать 3 эскадроном – апр. 1857 г. Произведен в штабс-капитаны – 1857 год.
По распоряжению начальства о назначении командирами эскадронов штабс-офицеров сдал 3 эскадрон на законных основаниях – дек. 1857 г.
Высочайшим приказом от ноября 1858 года уволен согласно прошению по домашним обстоятельствам от службы с награждением чином капитана и с мундиром.
По распоряжению Начальника Харьковской Губернии определен помощником Старобельского уездного исправника, в должность вступил в сент. 1863 года. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству переименован в гражданский чин коллежского секретаря в 1865 году.
По предписанию Харьковского Губернского Правления перемещен в Изюмское?? уездное полицейское Управление помощником исправника.
По распоряжению Начальника Харьковской Губернии назначен Валковским уездным исправником - в 1867 году.
Предписанием Харьковского Губернского Правления согласно прошению уволен от службы – дек. 1871 года.
Постановлением Московского Губернского Правления в дек. 1873 года, согласно прошению, определен уездным исправником в гор. Звенигород.
Июль 1874 года пожалован за отличие по службе орден Св.Станислава 2-й степени.
Постановлением Московского Губернского Правления в марте 1875 года перемещен на должность Коломенского уездного исправника.
Указом Правительствующего Сената в нояб. 1876 года за выслугу лет произведен в титулярные советники со старшинством с 1865 года.
Указом Правительствующего Сената в нояб. 1877 года за выслугу лет произведен в коллежские асессоры со старшинством с 1870 года.
Июль 1878 года - пожалован за отличие по службе орден Св. Анны 2-й степени;
Окт. 1878 года – за выслугу лет произведен в надворные советники со старшинством с 1874 года;
Дек. 1879 года – за выслугу лет произведен в коллежские советники со старшинством;
Апрель 1880 года – согласно прошению по болезни уволен со службы с предоставлением носить в отставке мундир последней должности.
Женат на дочери полковника Надежде Дмитриевне, урожденной Башкирцевой. Имеет детей: Николая – 1858 года, Владимира – 1860 года, Надежду – дек. 1861 года, Зинаиду – 1864 года, Софью – 1867 года, Сергея – 1868 года. Жена и дети все вероисповедания православного, находятся при нем.
Fra besteforeldre til barnebarn
ekteskap: ♀ Надежда Николаевна Шамонина (Платонова) , Санкт-Петербург, Российская империя
død: 10 januar 1933, Самара
ekteskap: ♂ Михаил Николаевич Воронихин , Таврида, Российская империя
DIVF: ♂ Михаил Николаевич Воронихин
ekteskap: ♂ Николай Николаевич Шамонин , ц. Преображенская на Песках на Арбате, Москва, ЦГА Москвы, 2125-2-114, л.436. Брачный обыск там же, 2125-3-227, л.224-224об
død: februar 1929, Москва, СССР
ekteskap: ♂ Владимир Николаевич Шамонин , Москва, Российская империя, Богородице-рождественская церковь при Романской Богадельне
død: 4 mars 1937
ekteskap: ♂ Михаил Сергеевич Платонов
død: 8 august 1977, Ленинград, СССР, Похоронена на Южное кладбище Санкт-Петербурга
dåp: именины 24 июля по старому стилю
ekteskap: ♀ Надежда Сергеевна Платонова (Краевич)
død: 14 november 1947, Париж, Франция, Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
begravelse: >14 november 1947, Sainte-Geneviève-des-Bois (91)
ekteskap: ♀ Наталья Сергеевна Платонова (Измайлова)
ekteskap: ♀ Наталья Александровна Чебышева (Измайлова)
død: 2 mai 1981, Ленинград, СССР
ekteskap: ♂ Борис Николаевич Шамонин
død: 26 juli 1976, Argenteuil (95)
begravelse: Cormeilles-en-Parisis (95)
ekteskap: ♂ Владимир Владимирович Шамонин , Ψ Георгий Владимирович Шамонин
død: 1 juli 1996, Санкт-Петербург